Dogfen lywodraethu TINNITUS UK
Rhif yr elusen: 1011145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 APR 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUL 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 SEP 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF AND ALLEVIATION OF TINNITUS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.