Hanes ariannol THE WILLIAM WATES MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1011213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £764.59k | £352.00k | £421.78k | £775.32k | £955.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £646.78k | £516.50k | £564.90k | £791.28k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £395.67k | N/A | N/A | £442.61k | £484.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £363.40k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £327.98k | £465.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.52k | N/A | N/A | £4.73k | £6.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £180.32k | N/A | N/A | £311.01k | £484.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £466.47k | N/A | N/A | £480.27k | £579.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.45k | N/A | N/A | £0 | £5.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £479.15k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.37k | N/A | N/A | £0 | £5.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.