ALLENDALE VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a meeting place,and recreation ground, for local community activities and pastimes and therefore to improve the quality of life of the inhabitants of the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
37 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Northumberland
Llywodraethu
- 22 Mai 1992: Cofrestrwyd
- ALLENDALE VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- ALLENDALE VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
- ALLENDALE VILLAHE HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Timothy Milsom | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||||
Jenifer Miriam Hatto | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||||
Sam Coulson | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||||
Christopher John Bonsall | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||||
Kerry Crellin | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||||
John Alexander Lindsay Hill | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||||
Christine Garner | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||||
Elizabeth Sandison | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||
Gillian Amanda Charlton | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||
Dorothy Elizabeth Collier | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||
Catherine Stirling Hill | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||
JANET LENNARD | Ymddiriedolwr | 28 July 2013 |
|
|
||||||
MARGARET STONEHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DR STEPHANIE ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.87k | £19.18k | £14.60k | £46.27k | £56.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.11k | £17.63k | £14.63k | £50.79k | £42.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £1.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 11TH JULY 2002. as amended on 26 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION.
Maes buddion
ALLENDALE AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALLENDALE VILLAGE HALL
LEADGATE
ALLENDALE
HEXHAM
NORTHUMBERLAND
NE47 9PR
- Ffôn:
- 01434618022
- E-bost:
- castirlinghill@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window