THE QUEEN'S GURKHA ENGINEERS TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the efficiency of the regiment as decided, from time to time, by the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Malaysia
- Nepal
Llywodraethu
- 27 Mai 1992: Cofrestrwyd
- QGE REGIMENTAL TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Carter | Cadeirydd | 31 January 2014 |
|
|
||||
Major Khadka Bahadur Gurung QGE | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Ryan Castro RE | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
MAJOR GOOCH | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|
||||
MR ADLER | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|||||
COLONEL CAULFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIEUTENANT COLONEL A W HASTIE MACLEOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIGADIER HARKING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.84k | £18.18k | £32.18k | £24.30k | £22.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.69k | £33.46k | £19.21k | £22.54k | £30.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH MARCH 1992 AND DEED OF VARIATION DATED 8TH AUGUST 1997 as amended on 13 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE REGIMENT AND THE MAINTENANCE OF ITS HISTORY, TRADITIONS AND ESPRIT DE CORPS. (B) THE PURCHASE OF CHATTELS AND SUCH OTHER PROPERTY AS IN THE OPINION OF THE MANAGING TRUSTEES IS FOR THE BENEFIT OF THE REGIMENT OR OF ANY UNITS FOR THE TIME BEING OF THE REGIMENT AND THE INSURANCE AND UPKEEP OF ANY PROPERTY FOR THE TIME BEING BELONGING TO THE REGIMENT OR ANY SUCH UNIT. (C) OTHER CHARITABLE PURPOSES PROMOTING THE EFFICIENCY OR ESPRIT DE CORPS OF ALL RANKS OF OR SERVING WITH THE REGIMENT - INCLUDING WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES AND AMENITIES NOT PROVIDED FOR OUT OF PUBLIC FUNDS. (D) THE RELIEF OF DISTRESS, HARDSHIP OR POVERTY AMONGST SERVING OR FORMER MEMBERS OF THE BRIGADE OF GURKHAS OR THEIR DEPENDANTS BY THE PROVISION OR APPLICATION OF SUCH MONIES WHETHER BY LOAN OR GIFT AS THE MANAGING TRUSTEES CONSIDER TO BE NECESSARY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 314
WEST END
WOKING
GU24 9FA
- Ffôn:
- 01276855825
- E-bost:
- isvcsagency@easynet.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window