Hanes ariannol DEVON AND CORNWALL RECORD SOCIETY

Rhif yr elusen: 1011931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.32k £14.45k £12.68k £14.98k £11.82k
Cyfanswm gwariant £25.67k £21.82k £16.46k £9.68k £6.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A