SWANSEA VALE RAILWAY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation and restoration of heritage railway artefacts, especially those relating to the former railways of the lower Swansea valley and South West Wales. The society acts as an umbrella organisation for a variety of interest groups with similar aims and objectives to the Swansea Vale Railway Society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru
Llywodraethu
- 29 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLYN WILLIAMS | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Kyle Chalmers | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||||||
Christopher Bowen | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||||||
Rev Ian David Morris | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424 | £180 | £138 | £280 | £279 | |
|
Cyfanswm gwariant | £45 | £0 | £0 | £150 | £130 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST JUNE 1992.
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, RESTORE AND OPERATE ANY PART OR PARTS OF THE RAILWAY IN THE LOWER SWANSEA VALLEY AS A PUBLIC EXHIBITION AND MUSEUM FOR THE ADVANCEMENT OF TECHNICAL, HISTORICAL AND GENERAL EDUCATION, AND FOR THE PERMANENT PRESERVATION, DISPLAY AND DEMONSTRATION OF STEAM AND OTHER RAILWAY LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK, EQUIPMENT AND RELICS OF HISTORICAL, OPERATIONAL AND GENERAL INTEREST, AND EDUCATIONAL VALUE.
Maes buddion
IN PRACTICE LOWER SWANSEA VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 GLASFRYN ROAD
PONTARDDULAIS
SWANSEA
SA4 8LL
- Ffôn:
- 07857650426
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
swanseavalerailway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window