Dogfen lywodraethu THE BAT CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1012361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/05/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/09/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/09/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/09/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/10/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO PROMOTE THE CONSERVATION AND STUDY OF BATS IN THE BRITISH ISLES AND ELSEWHERE IN THE WORLD, AND TO DISSEMINATE INFORMATION RELEVANT TO THESE OBJECTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BRITISH ISLES AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.