ymddiriedolwyr THE BAT CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1012361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colette Teresa Marshall | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Cerys Bradley | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||||||
Matthew William Terry | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||||||
Helen Louise Slinger | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Orly Nechama Razgour | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||||||
Alexander John Randall | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|||||||||||
Ruth Waters | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||||||||
Stuart Brittenden | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||||||||
Steven Roe | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||||||||
JEAN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||||||||
Ani Binet | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||||||||
Dr Abigail Entwistle | Ymddiriedolwr | 12 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.