ymddiriedolwyr FRONTIERS
Rhif yr elusen: 1012566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Elmitt | Cadeirydd | 13 October 2015 |
|
|
||||
Ruth Moffat | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|||||
Matthew James Knell | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Daniel Aanderud | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
IAN MACKENZIE LINTON | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
||||
PHILIP NEIL MACINNES | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.