J B HARLEY RESEARCH FELLOWSHIPS TRUST

Rhif yr elusen: 1012583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Awarding grants

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £1,750
Cyfanswm gwariant: £6,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Veronica Della Dora Ymddiriedolwr 03 February 2022
Dim ar gofnod
Dr ALEXANDER JAMES KENT Ymddiriedolwr 25 February 2021
THE CHARLES CLOSE SOCIETY FOR THE STUDY OF ORDNANCE SURVEY MAPS
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Alan Millea Ymddiriedolwr 25 February 2021
Dim ar gofnod
Thomas Wiliam Harper Ymddiriedolwr 02 December 2016
Dim ar gofnod
Professor Michael Heffernan Ymddiriedolwr 01 December 2016
Dim ar gofnod
Dr Alison Sarah Bendall Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Peter Michael Barber Ymddiriedolwr
MEMORIAL SCROLLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LAUDERDALE HOUSE SOCIETY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
IMAGO MUNDI
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ELIZABETH BAIGENT Ymddiriedolwr
FRIENDS OF THE YOUNG MUSICIANS' ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
PROF ROGER JAMES PETER KAIN Ymddiriedolwr
IMAGO MUNDI
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.28k £2.94k £7.97k £3.00k £1.75k
Cyfanswm gwariant £5.03k £5.00k £5.00k £6.04k £6.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 26 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 17 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 09 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Dr A S Bendall
Emmanuel College
CB2 3AP
Ffôn:
01223 330987
E-bost:
asb10@cam.ac.uk
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael