SPORLE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To run and maintain Sporle Community Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 297762 SPORLE AID SCHEME
- 17 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John William Corley | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|
||||
Linda Burrows | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Shirley Ann Gooch | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Margaret Richards | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Linda Jane Burrows | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
GORDON BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN JANE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.54k | £10.24k | £5.06k | £5.69k | £4.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.41k | £3.81k | £8.92k | £9.50k | £6.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Awst 2024 | 189 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST APRIL 1974.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF SPORLE IN THE COUNTY OF NORFOLK AND THE NEIGHBOURHOOD AND TO HOLD LAND (HEREINAFTER CALLED `THE TRUST PROPERTY') FOR SUCH PURPOSES WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING THE USE FOR WORSHIP OR ANY RELIGIOUS MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
IN PRACTICE THE PARISH OF SPORLE AND ITS INHABITANTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAMBRIDGE COTTAGE
LOVE LANE
SPORLE
KING'S LYNN
PE32 2EP
- Ffôn:
- 01760723718
- E-bost:
- g.burrows041@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window