THE LEONARDO DA VINCI SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Leonardo da Vinci Society provides a forum for those interested in Leonardo or aspects of the culture of his time to which he contributed. The Society's interests also extend to the Art/Science overlap in other periods. The Society holds an Annual Lecture, publishes a Newsletter and holds Symposia on relevant topics.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Alexander John Marr | Cadeirydd | 09 December 2022 |
|
|||||
Dr Francesca Borgo | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Dr Lucia Tantardini | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Martin Clayton | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Fabrizio Bigotti | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Dr Mari Elen Wyn Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr MATTHEW Hayden LANDRUS | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
Dr Richard Jeremy Oosterhoff | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
John Dilwyn Knox | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Maya Corry | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
Richard Austin Talbot | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Frank James | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Francis Ashbee Ames-Lewis | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JULIANA BARONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY JOHN SCOTT MANN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59k | £0 | £0 | £230 | £815 | |
|
Cyfanswm gwariant | £237 | £0 | £0 | £0 | £265 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Tachwedd 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH NOVEMBER 1986 AS AMENDED ON 29 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH, IN PARTICULAR THROUGH THE STUDY OF THE LIFE, WORK AND INFLUENCE OF LEONARDO, HIS INTELLECTUAL AND SOCIAL MILIEU, AND AGAINST THE BACKGROUND OF HIS TIME; AND THROUGH CO-OPERATION WITH OTHER ENTITIES WITH SIMILAR AIMS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o DR MARI WILLIAMS
42 DEVIZES ROAD
OLD TOWN
SWINDON
SN1 4BG
- Ffôn:
- 07941361380
- E-bost:
- mariewwilliams10@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window