Hanes ariannol ROTARY CLUB OF SUTTON NONSUCH TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1013306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.09k £7.17k £12.73k £7.92k £6.18k
Cyfanswm gwariant £12.53k £6.61k £13.34k £9.62k £6.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A