Hanes ariannol ST AUGUSTINE'S CHAPEL CHARITY

Rhif yr elusen: 1013635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.15k £78.95k £83.92k £80.41k £136.95k
Cyfanswm gwariant £252.08k £143.35k £173.91k £173.81k £181.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.52k £7.53k N/A N/A N/A