THE ARGUS APPEAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity raises funds to fulfill its objectives, namely helping those who are less fortunate. The Charity aims to support local causes where it can make a difference. Funds are raised from all sectors of the local community by various fundraising events and from donations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 12 Medi 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1113226 THE SUSSEX COMMUNITY FOUNDATION
- 14 Awst 1992: Cofrestrwyd
- 12 Medi 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE EVENING ARGUS CHRISTMAS APPEAL FUND (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.51k | £162.89k | £77.07k | £99.87k | £68.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.04k | £168.60k | £126.19k | £115.20k | £96.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 23 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 23 Hydref 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 19 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 19 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 18 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 18 Hydref 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/12/90 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 30/5/00
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS POVERTY HARDSHIP AND IN PARTICULAR TO PROVIDE FUNDS FOR BENEFITS OF ALL SORTS IN CASH AND IN KIND PARTICULARLY AT CHRISTMAS FOR LONELY AND NEEDY OLD PEOPLE AND UNDER PRIVILEDGED CHILDREN AND ANY OTHER PERSON CONSIDERED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE SUSSEX AND PART HANTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window