ymddiriedolwyr PEOPLE OF GOD TRUST
Rhif yr elusen: 1013830
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE JUNE STROUD | Cadeirydd | 24 October 2012 |
|
|
||||
Paul Dean | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|||||
Pamela Wearing | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH PRICE | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
BERNARD WYNNE | Ymddiriedolwr | 10 October 2011 |
|
|
||||
Dr SIMON BRYDEN-BROOK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.