LAPAL CANAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of the restoration of the Dudley No. 2 Canal from Hawne Basin in Halesowen to Selly Oak in Birmingfham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
- Dudley
Llywodraethu
- 21 Awst 1992: Cofrestrwyd
- THE LAPAL CANAL TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Lionel Frederick Hemingway | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||||||
Michael John Payne | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||||||
David Struckett | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||||||
Dr ANDREW HARDIE | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|||||||||
Peter Fisher | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||||||
Denis Pike | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||||||
Hugh Humphreys OBE | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||||||
DR Tony Louis Whateley | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.19k | £200.52k | £45.37k | £118.13k | £9.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.36k | £24.58k | £5.75k | £289.91k | £49.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 JUNE 1992
Gwrthrychau elusennol
FOR THE USE AND BENEFIT OF THE PUBLIC AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PESONS FOR WHOM SUCH FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED, TO PROVIIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE ACTIVITIES AT OR NEAR TO THE SECTION OF THE DUDLEY NO2 CANAL FROM HALESOWEN TO THE WORCESTER BIRMINGHAM CANAL AT SELLY OAK BIRMINGHAM (POPULARLY CALLED THE LAPAL CANAL) INCLUDING THE RESTORATION AND IMPROVEMENT OF THE LAPAL CANAL ANK THE PROMOTION OF ITS USE BY ALL APPROPRIATE FORMS OF WATERBORNE TRAFFIC AND THE PROMOTION OF A PUBLIC FOOTPATH AND RIGHT OF WAY ALONG THE LENGTH OF THE CANAL AND THE TOW PATH AND THE FORMER HORSE PATH.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
285 Harborne Road
Edgbaston
BIRMINGHAM
B15 3JB
- Ffôn:
- 07751100810
- E-bost:
- membership@lapal.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window