THE ROYAL COLLEGE OF ANAESTHETISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle aims and ongoing objectives are, within the fields of anaesthesia, critical care, pain medicine and perioperative medicine (1) promote and carry on research, (2) educate doctors to maintain the highest professional standards in their practice, (3) give further instruction and training and (4) educate the general public in these fields and through these objects ensure patient safety.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£14,616,918
Roddion a chymynroddion | £3.10k | |
Weithgareddau elusennol | £13.42m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £380.76k | |
Buddsoddiadau | £673.92k | |
Arall | £136.90k |
Cyfanswm gwariant:
£14,819,448
Codi arian | £904.27k | |
Weithgareddau elusennol | £13.44m | |
Arall | £476.46k |
£562,548 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £496,399 o 120 gontract(au) llywodraeth a £4,680 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.38m | |
Gwariant elusennol | £13.44m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.38m | |
Gwariant elusennol | £13.44m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £360.02k |
Pobl

125 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
2145 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 9 |
£70k i £80k | 5 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Mai 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christopher Carey | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Dr Ramai Santhirapala | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Davina Goodall-Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Tim Golbourn | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Matthew Tuck | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Hany Choueiri | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Dr Claire Nicola Shannon | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Professor Michael Patrick William Grocott | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|||||
Dr Toni Louise Brunning | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Dr Rosalind Clare Bacon | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Professor Jonathan Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
DR Sarah Jane Ramsay | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.03m | £11.86m | £12.40m | £13.80m | £14.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.95m | £11.70m | £12.42m | £13.68m | £14.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £777.10k | £461.61k | £480.50k | £773.72k | £496.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.68k | £4.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.96k | £3.27k | £13.82k | £8.20k | £3.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £651.24k | £168.79k | £334.92k | £337.43k | £380.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.67m | £11.11m | £11.47m | £12.75m | £13.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £644.09k | £516.05k | £519.86k | £623.24k | £673.92k | |
|
Incwm - Arall | £40.99k | £56.88k | £62.62k | £86.08k | £136.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.63k | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.10m | £11.21m | £11.98m | £12.84m | £13.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £845.62k | £490.16k | £444.96k | £635.92k | £904.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £250.29k | £277.04k | £446.10k | £428.45k | £384.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £72.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £43.83k | £13.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £207.57k | £476.46k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.95m | £14.91m | £14.64m | £14.30m | £13.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £16.45m | £18.12m | £18.08m | £18.49m | £20.05m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.21m | £6.76m | £6.58m | £6.91m | £6.30m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.20m | £6.01m | £5.59m | £5.95m | £6.23m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 20 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 20 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER OF 11TH FEBRUARY 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PROMOTE AND CARRY ON STUDY AND RESEARCH INTO ANAESTHESIA AND RELATED SUBJECTS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH; TO EDUCATE MEDICAL PRACTITIONERS TO MAINTAIN THE HIGHEST POSSIBLE STANDARDS OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE PRACTICE OF ANAESTHESIA FOR THE PROTECTION AND BENEFIT OF THE PUBLIC; TO FURTHER INSTRUCTION AND TRAINING IN ANAESTHESIA BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS; AND TO EDUCATE THE GENERAL PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO ANAESTHESIA.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 28 Mai 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROYAL COLLEGE OF ANAESTHETISTS
CHURCHILL HOUSE
35 RED LION SQUARE
LONDON
WC1R 4SG
- Ffôn:
- 02070921610
- E-bost:
- finance@rcoa.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window