Hanes ariannol ROYAL TRINITY HOSPICE
Rhif yr elusen: 1013945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.38m | £15.28m | £16.45m | £16.38m | £15.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.04m | £16.13m | £14.08m | £14.32m | £17.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £675.00k | N/A | N/A | £3.98m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.68m | £3.80m | £6.09m | £6.01m | £4.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.59m | £6.20m | £2.66m | £5.60m | £81.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.04m | £4.23m | £6.23m | £4.37m | £11.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.14k | £363.73k | £184.84k | £264.71k | £340.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £682.72k | £1.29m | £131.50k | £41.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.11m | £1.36m | £1.71m | £1.71m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.76m | £10.35m | £9.70m | £9.37m | £11.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.29m | £5.78m | £4.34m | £4.95m | £5.51m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.36k | £19.83k | £21.64k | £22.44k | £33.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.56k | £86.58k | £46.20k | £28.69k | £49.35k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £36.57k | £3.56k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.