SOLIHULL SPORTS CLUB FOR THE DISABLED

Rhif yr elusen: 1014359
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable disabled people within the Metropolitan Borough of Solihull and surrounding area to take part in competitive and non-competitive sports.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015

Cyfanswm incwm: £955
Cyfanswm gwariant: £3,243

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Dudley
  • Sandwell
  • Solihull
  • Swydd Warwig
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ionawr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 230264 THE ENTERPRISE CLUB FOR DISABLED PEOPLE
  • 22 Medi 1992: Cofrestrwyd
  • 27 Ionawr 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.36k £1.44k £1.77k £1.28k £955
Cyfanswm gwariant £2.35k £1.85k £2.52k £2.35k £3.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2015 10 Tachwedd 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2014 24 Chwefror 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2013 18 Mawrth 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2012 19 Chwefror 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2012 Not Required