ymddiriedolwyr COWBRIDGE WITH LLANBLETHIAN UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1014580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huw Llewellyn-Morgan | Cadeirydd | 16 August 1994 |
|
|
||||
Rev Duncan Charles John Ballard M.Phil | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Alexander Timothy Trousdell | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Sian Janet Vaughan | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Ann George | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Terry Williams MBE | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||
Peter James John | Ymddiriedolwr | 28 February 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.