MITSUBISHI CORPORATION FUND FOR EUROPE AND AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the MCFEA are to promote environmental conservation, environmental education and research, and the alleviation of poverty in Africa and Europe. These objectives are achieved through grant-making to charities and NGOs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Llundain
- Cenia
- De Affrica
- Ethiopia
- Nigeria
- Tanzania
- Y Traeth Ifori
Llywodraethu
- 07 Hydref 1992: Cofrestrwyd
- MCFEA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE ROGERS | Cadeirydd |
|
||||||||
Tetsuya Shinohara | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|||||||
Takashi Hirose | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|||||||
Takehiro Fujimura | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|||||||
Yukihiko Kaburaki | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||||
Kyoko Takeuchi | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.60k | £330.27k | £330.27k | £269.40k | £309.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £312.55k | £329.17k | £329.17k | £268.40k | £312.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 SEPTEMBER 1992 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 2 JULY 2009.
Gwrthrychau elusennol
1)TO CONSERVE AND PROTECT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE ENVIRONMENT AS A WHOLE AND ITS ANIMAL FOREST AND PLANT LIFE IN PARTICULAR AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN NATURAL HISTORY ABD ECOLOGY AND THE IMPORTANCE OF CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT 2)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING I)TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH IN THE FIELD OF ECOLOGY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURSES AND THE ENVIRONMENT ANYWHERE IN THE WORLD II)TO PROMOTE THE STUDY AND APPRECIATION OF FLORA AND FAUNA ANYWHERE IN THE WORLD WITH PARTICULAR EMPHASIS ON ENDANGERED SPECIES III)TO PROMOTE THE STUDY AND APPRECIATION OF AGRICULTURE HORTICULTURE SILVICULTURE AND LAND AND ESTATE MANAGEMENT 3)TO RELIEVE POBERTY IN ANY PART OF THE WORLD
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MITSUBISHI CORPORATION
INTERNATIONAL PLC
MID CITY PLACE
71 HIGH HOLBORN
LONDON
WC1V 6BA
- Ffôn:
- 020 7025 3000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window