CHARLES PLUMPTRE JOHNSON WILL TRUST

Rhif yr elusen: 1014706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees hold the Trust Fund for the benefit of Sevenoaks School with a gift over to the Great Ormond Street Hospital, if the Trustees and the School Governors are unable to agree as to the application of the Trust Fund. The Trustees meet at least once a year to discuss the Trust's objectives and the School's needs and to decide on donations or loans to fund, for example, sports facilities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £27,298
Cyfanswm gwariant: £4,566

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Hydref 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lord Christopher George Charles Marquess of Abergavenny OStJ DL Ymddiriedolwr 06 December 2019
Dim ar gofnod
THOMSON SNELL & PASSMORE TRUST CORPORATION LIMITED Ymddiriedolwr 08 February 2017
GERALD LEIGH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MISS M H FREMLIN SETTLEMENT C
Derbyniwyd: Ar amser
THE MURIEL EANES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MISS ETHEL MARY FLETCHER'S CHARITABLE BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Diana Rogers Ymddiriedolwr 30 November 2015
Dim ar gofnod
Annabel Mary Marr-Johnson Ymddiriedolwr 30 November 2015
Dim ar gofnod
GUY ARCHIBALD INNES Ymddiriedolwr 21 June 2001
SEVENOAKS SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE DILL FAULKES EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.52k £9.80k £7.91k £13.29k £27.30k
Cyfanswm gwariant £4.26k £4.27k £4.30k £4.27k £4.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 09 Chwefror 2024 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 25 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Thomson Snell & Passmore LLP
Heathervale House
2-4 Vale Avenue
TUNBRIDGE WELLS
Kent
TN1 1DJ
Ffôn:
01892 701293
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael