ymddiriedolwyr DOWNE HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1015059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Landale | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Theo Williams | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Nick Woods | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Sally McNair Scott | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Ross | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Timothy Boucher | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Clarke | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
Joseph smith | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
MARK KEOKI RIDLEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|||||
FIONA HOLMES | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
Veryan Jane Exelby | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|||||
ANNE FRANCES HAZLITT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.