BUSKAID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Buskaid runs a Music School in Soweto, teaching violin, viola, cello and double bass to more than eighty young musicians aged between 4 and 25. Funds for the School are raised through charitable trusts in South Africa, the USA and the UK. In addition, Buskaid has supported students from the Music School who have been successful in gaining places for tertiary study at music college in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
- BUSKAID UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL BOUCHER | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
||||
HENRIETTA WAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY NALDEN MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.78k | £12.25k | £29.48k | £13.82k | £19.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.66k | £11.61k | £37.47k | £8.14k | £9.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING THE PERFORMANCE AND APPRECIATION OF EUROPEAN CLASSICAL MUSIC SYMPHONIC CHORAL AND CHAMBER PARTICULARLY IN THE TOWNSHIPS OF SOUTH AFRICA BY RESIDENTS OF SUCH TOWNSHIPS AND THE WORLDWIDE PUBLIC APPRECIATION OF SUCH PERFORMANCES AND GENERALLY TO PROMOTE CLASSICAL MUSICAL AND INSTRUMENTAL TRAINING TOGETHER WITH TRAINING AND DEVELOPMENT OF CRAFTSMEN AND OTHERS TO REPAIR AND MAINTAIN CLASSICAL MUSICAL INSTRUMENTS OF RESIDENTS OF SUCH TOWNSHIPS; AND TO PROMOTE LIKE ACTIVITIES IN OTHER IMPOVERISHED REGIONS OF THE WORLD
Maes buddion
THE TOWNSHIPS OF SOUTH AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Dryden Court
Parkleys
RICHMOND
Surrey
TW10 5LJ
- Ffôn:
- 07895110469
- E-bost:
- administrator@buskaid.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window