Hanes ariannol DANCE 4 LIMITED
Rhif yr elusen: 1015437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £940.41k | £915.21k | £953.94k | £404.01k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £926.18k | £739.46k | £897.18k | £1.40m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.55k | £55.23k | £26.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £607.74k | £603.15k | £661.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £107.33k | £43.81k | £59.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £224.51k | £267.80k | £233.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £840 | £445 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £131 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £899.63k | £715.56k | £873.20k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.55k | £23.90k | £23.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.70k | £21.93k | £31.19k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.