ymddiriedolwyr DANCE 4 LIMITED
Rhif yr elusen: 1015437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betsy Gregory | Cadeirydd | 18 March 2014 |
|
|
||||
Farai Sibongile Pfende | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|||||
JOANNE BELTON | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|||||
Richard Woods | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
||||
PETER THORNTON | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||
BARBARA SARGENT | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
Peter Shenton | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.