ymddiriedolwyr COOKRIDGE VILLAGE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1015645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ann Smith | Cadeirydd | 15 June 2013 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Whitehouse | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Lewis | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Michael David Edwards | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||
Jonathan Patrick Dale Watkins | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY BEETHAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN HAROLD WILLIAM TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.