Hanes ariannol NEWARK AND SHERWOOD COMMUNITY AND VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1015841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.23k | £260.06k | £308.76k | £289.03k | £369.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £215.71k | £275.72k | £282.97k | £294.77k | £295.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.52k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.13k | £34.70k | £78.56k | £28.58k | £174.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.