Hanes ariannol M ST J WAY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1016457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £399.18k £451.57k £586.71k £486.14k £651.12k
Cyfanswm gwariant £128.28k £140.86k £166.29k £249.95k £222.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £336.43k N/A £334.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £250.28k N/A £316.84k
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £166.29k N/A £222.27k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £2.34k N/A £6.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £103.74k N/A £132.92k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £0