SOUTH AND MID WALES CAVE RESCUE TEAM/TIM ACHUB OGOFAU DE A CHANOLBARTH CYMRU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Team shall be to relieve suffering and distress amongst persons or animals endangered by accident or natural hazards underground by the provision, at the request of the police, of search and rescue for any persons or animals endangered.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

26 Ymddiriedolwyr
170 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 21 Ionawr 1993: Cofrestrwyd
- WEST BRECON CAVE RESCUE TEAM/TIM ACHUB OGOFAU GORLLEWIN BRYCHEINOG (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa Brew | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Ian Holmes | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
James Waite | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Nick De-Gare Pitt | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Paul Craddy | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Michal Poreba | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||
David Dunbar | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
Matthew Woodfield | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Peter Dennis | Ymddiriedolwr | 17 January 2016 |
|
|||||
Gareth Davies | Ymddiriedolwr | 18 January 2015 |
|
|
||||
Sue Goodhead | Ymddiriedolwr | 18 January 2015 |
|
|
||||
Dan Thorne | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
Keith Goodhead | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
Lisa Boore | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
Claire Vivian | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
Tom Foord | Ymddiriedolwr | 24 January 2011 |
|
|
||||
Stefan Davies | Ymddiriedolwr | 24 January 2010 |
|
|
||||
SPENCER DREW FCA DIPPFS | Ymddiriedolwr | 13 January 2008 |
|
|
||||
Gary Mitchell | Ymddiriedolwr | 13 January 2008 |
|
|||||
William John Roe | Ymddiriedolwr | 18 January 2004 |
|
|
||||
Alan Braybrooke | Ymddiriedolwr | 20 January 2001 |
|
|
||||
JULIAN CARTER | Ymddiriedolwr | 23 January 2000 |
|
|
||||
ALASTAIR GARMAN | Ymddiriedolwr | 29 June 1997 |
|
|
||||
GARY IVOR EVANS | Ymddiriedolwr | 23 June 1996 |
|
|
||||
BRIAN JOPLING | Ymddiriedolwr | 27 June 1993 |
|
|
||||
Paul Dryden | Ymddiriedolwr | 27 June 1993 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.55k | £37.28k | £63.92k | £40.30k | £16.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.32k | £22.87k | £18.66k | £13.63k | £9.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £1.21k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JUNE 1991 AS AMENDED 20 JANUARY 2002, 4 MAY 2003 AND 24 JANUARY 2010. as amended on 20 Jan 2019 as amended on 17 Jan 2021 as amended on 19 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST PERSONS OR ANIMALS ENDANGERED BY ACCIDENT OR NATURAL HAZARDS UNDERGROUND BY THE PROVISION,AT THE REQUEST OF THE POLICE,OF SEARCH AND RESCUE FOR ANY PERSONS SO ENDANGERED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
73 THE MALTINGS
PONTPRENNAU
CARDIFF
CF23 8EQ
- Ffôn:
- 02920198390
- E-bost:
- treasurer@smwcrt.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window