Hanes ariannol ENGLISH TOURING THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1016895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £1.42m | £1.12m | £1.22m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.73m | £1.49m | £729.00k | £1.32m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £679.79k | £679.79k | £93.18k | £942.94k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £717.69k | £754.28k | £1.07m | £942.94k | £837.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £125.33k | £116.88k | £15.67k | £68.49k | £91.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £847.99k | £500.34k | £38.93k | £204.18k | £183.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35k | £1.59k | £1.41k | £1.37k | £7.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £45.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £1.40m | £673.90k | £1.23m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.17k | £90.19k | £55.10k | £88.15k | £106.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.97k | £37.75k | £34.67k | £51.24k | £38.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.