Dogfen lywodraethu ENGLISH TOURING THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1016895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 SEPTEMBER 1992 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 8TH JANUARY 1993, 14TH OCTOBER 1993 AND 5 SEPTEMBER 1998 AS AMENDED 23 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF THE ARTS IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE ART OF DRAMA AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFORE PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.