MID-SOMERSET FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage and advance the education of the public in the study, performance and appreciation of music, speech and drama, creative writing and dance. The charity holds a two week festival, based in Bath, annually in mid-March.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 01 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1166938 MID-SOMERSET FESTIVAL
- 04 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
- 01 Medi 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- MID-SOMERSET FESTIVAL (Enw gwaith)
- MID-SOMERSET FESTIVAL AT BATH (Enw gwaith)
- MID SOMERSET COMPETITIVE FESTIVAL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.82k | £51.00k | £58.04k | £56.53k | £51.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.36k | £54.99k | £56.74k | £54.76k | £52.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | 23 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 20 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | 20 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 26 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | 26 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | 04 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | 04 Ionawr 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1952 AS AMENDED 8 OCTOBER 1990, 14 OCTOBER 1999, 23 AUGUST 2006 AND 15 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDENTS PERFORMANCE AND APPRECIATION OF MUSIC SPEECH AND DRAMA AND ORIGINAL WRITING
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window