Hanes ariannol AVAIL

Rhif yr elusen: 1017386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £580.06k £713.74k £806.97k £543.82k £671.60k
Cyfanswm gwariant £465.25k £627.43k £711.28k £701.69k £640.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £580.06k £713.74k £806.97k £543.75k £671.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £74 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £417.69k £627.43k £661.67k £647.44k £619.95k
Gwariant - Ar godi arian £47.57k £0 £0 £27.10k £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £17.03k £1.20k £3.97k £5.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £49.61k £27.15k £20.84k