BATTLEFIELDS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation, interpretation and presentation of battlefields.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Hart | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||||
Dr Rachael Elizabeth Whitbread | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||||
Dr Ismini Pells | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|||||||
HOWARD WILLIAM SIMMONS | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|||||||
Kevin James Winter | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
Norman Bruce Sangster Logan | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
Gregg James Archer | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
David Austin | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||||
Anthony John Edmund Rich | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|||||||
ANDREW PAUL JEFFREY | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
||||||
Julian Humphrys | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||||
Christopher May | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.03k | £50.60k | £139.78k | £56.00k | £56.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.74k | £70.57k | £41.75k | £72.35k | £63.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.16k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 FEBRUARY 1993 AS AMENDED 13 APRIL 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 AUG 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 AUG 2021 as amended on 13 Dec 2021 as amended on 02 May 2015
Gwrthrychau elusennol
GENERAL CHARITABLE PURPOSES,THE PRESERVATION,INTERPRETATION AND PRESERVATION OF BATTLE SITES AS EDUCATIONAL AND HERITAGE RESOURCES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BATTLEFIELDS TRUST
CROWN HOUSE
27 OLD GLOUCESTER STREET
LONDON
WC1N 3AX
- Ffôn:
- 07572 046988
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window