ymddiriedolwyr BATTLEFIELDS TRUST
Rhif yr elusen: 1017387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rachael Elizabeth Whitbread | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||||
Dr Ismini Pells | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|||||||
HOWARD WILLIAM SIMMONS | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|||||||
Kevin James Winter | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
Norman Bruce Sangster Logan | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
Gregg James Archer | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
David Austin | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||||
Anthony John Edmund Rich | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||||
Prof. ANNE ELIZABETH CURRY | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||||
ANDREW PAUL JEFFREY | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
||||||
Julian Humphrys | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||||
Christopher May | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.