Hanes ariannol GROUNDWORK NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1017706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.99m | £8.83m | £6.51m | £9.14m | £9.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.21m | £8.82m | £6.47m | £8.68m | £9.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £391.10k | £494.28k | £391.07k | £406.07k | £557.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £728.00k | £251.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.30k | £15.22k | £550.43k | £27.21k | £22.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £552.10k | £701.90k | £465.76k | £724.80k | £787.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.33m | £7.84m | £5.37m | £8.29m | £8.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £70.76k | £60.93k | £53.41k | £52.56k | £219.65k | |
|
Incwm - Arall | £34.70k | £214.88k | £64.28k | £45.03k | £62.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.53m | £8.22m | £6.07m | £8.08m | £8.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £599.96k | £668.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92 | £0 | £0 | £9.50k | £14.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £676.68k | £598.06k | £402.48k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.