GROUNDWORK NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote for the public benefit, urban or rural regeneration in areas of social and economic deprivation within the Area. To advance public education in environmental matters To promote the conservation, protections and improvement of physical and natural environment within the Area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£8,420,552
Roddion a chymynroddion | £83.24k | |
Weithgareddau elusennol | £7.33m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £924.11k | |
Buddsoddiadau | £61.32k | |
Arall | £17.26k |
Cyfanswm gwariant:
£8,475,730
Codi arian | £712.23k | |
Weithgareddau elusennol | £7.76m | |
Arall | £0 |
£5,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,709,878 o 128 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £712.23k | |
Gwariant elusennol | £7.76m |
Pobl

174 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
537 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- GROUNDWORK WEST DURHAM (Enw gwaith)
- GROUNDWORK WEST DURHAM & DARLINGTON (Enw blaenorol)
- WEST DURHAM GROUNDWORK TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Roy Thurston | Cadeirydd | 19 December 2018 |
|
|||||
Steven Francis Cole | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Zain Richardson | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Maxine Houston | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Joanne Davison | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Helen Simmons | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Amber Jade Jasmine Anderson | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Marion Fiona Schooler | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|||||
John Edward Pritchard | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
DIANA CATHERINE PEARCE | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.83m | £6.51m | £9.14m | £9.65m | £8.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.82m | £6.47m | £8.68m | £9.56m | £8.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £494.28k | £391.07k | £406.07k | £557.35k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £251.17k | N/A | N/A | N/A | £6.71m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.22k | £550.43k | £27.21k | £22.99k | £83.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £701.90k | £465.76k | £724.80k | £787.10k | £924.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.84m | £5.37m | £8.29m | £8.56m | £7.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.93k | £53.41k | £52.56k | £219.65k | £61.32k | |
|
Incwm - Arall | £214.88k | £64.28k | £45.03k | £62.69k | £17.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.22m | £6.07m | £8.08m | £8.89m | £7.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £599.96k | £668.05k | £712.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.50k | £14.18k | £13.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £598.06k | £402.48k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.78m | £1.72m | £1.73m | £1.78m | £1.64m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.21m | £2.19m | £2.19m | £2.19m | £2.19m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.93m | £1.85m | £3.26m | £2.84m | £3.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.09m | £910.92k | £2.55m | £2.09m | £2.13m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/03/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28/08/1992, 08/08/1996, 05/10/96, 25/08/2005, 24/05/2006, 10/10/2006 & 08/05/2009. CERT INCORPORATED NAME CHANGE 29/05/2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10/02/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON02/04/2011 02/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/09/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN THE NORTH EAST AND CUMBRIA REGIONS OF ENGLAND (THE 'AREA'); (2) TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE LIVING IN OR WORKING IN OR RESORTING TO THE AREA OF BENEFIT; (3) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS AND OTHER WAYS OF BETTER CONSERVING, PROTECTING AND IMPROVING THE SAME WHERESOEVER; (4 TO PROMOTE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION IN THE AREA OF BENEFIT. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3)
Maes buddion
NORTH EAST AND CUMBRIA AREAS OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Groundwork N E & Cumbria
Unit 14 - Parsons Court
Welbury Way
Aycliffe Business Park
NEWTON AYCLIFFE
DL5 6ZE
- Ffôn:
- 01388662666
- E-bost:
- north.east@groundwork.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window