ymddiriedolwyr GROUNDWORK NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1017706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Roy Thurston | Cadeirydd | 19 December 2018 |
|
|||||
Steven Francis Cole | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Maxine Houston | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Zain Richardson | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Joanne Davison | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Helen Simmons | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Amber Jade Jasmine Anderson | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Marion Fiona Schooler | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|||||
John Edward Pritchard | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
DIANA CATHERINE PEARCE | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.