ymddiriedolwyr DURHAM AGENCY AGAINST CRIME LIMITED
Rhif yr elusen: 1018075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Willoughby | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Mike Barton | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Professor Roger Shipley Smith | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
Patrick Stephen Conway | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
ALAN WATSON | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|||||
JOHN BOOTH | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|||||
PETER THOMPSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY PRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IVAN HALLIDAY WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISTAIR JAMES BAKER NCTJ MCIPR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Martin Collins | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.