Dogfen lywodraethu N O P A N I C
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/02/1993 AS AMENDED ON 26/06/1996 AS AMENDED ON 25/05/1997 AS AMENDED ON 27/06/2001 AS AMENDED ON 22/06/2002 AS AMENDED ON 27/10/2004 AS AMENDED ON 21/01/2006 AS AMENDED ON 26/06/2008 AS AMENDED ON 27/08/2014 AS AMENDED ON 15/10/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ORGANISATION IS ESTABLISHED ARE THE RELIEF AND REHABILITATION, OF THOSE SUFFERING FROM PHOBIAS, OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER AND OTHER RELATED ANXIETY DISORDERS, WHICH INCLUDES THOSE WHO ARE SUFFERING FROM TRANQUILLISER WITHDRAWAL PROBLEMS.
Maes buddion
INTERNATIONAL
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.