ymddiriedolwyr LEIGH ON SEA LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1018796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Alice Harris | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
MADELINE SUSAN GASPER | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Timothy Simon Watts | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|||||
Deborah JONES | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
DAVID R LARGE | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.