PORTSMOUTH HISTORIC DOCKYARD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting and assisting in the display to the public and the public's enjoyment and understanding of any ship, museum, building, exhibition, attraction or property within the Historic Dockyard and assisting and promoting the fulfilment by it's members of their charitable objects and the Royal Navy's display of the HMS Victory to the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Cyfanswm incwm:
£2,265,008
Roddion a chymynroddion | £22.75k | |
Weithgareddau elusennol | £1.77m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £432.06k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £40.68k |
Cyfanswm gwariant:
£2,183,849
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.74m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £446.36k | |
Gwariant elusennol | £1.74m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £81.16k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Portsmouth
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1126283 THE NATIONAL MUSEUM OF THE ROYAL NAVY
- 23 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- 06 Gorffennaf 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FLAGSHIP PORTSMOUTH (Enw gwaith)
- THE FLAGSHIP PORTSMOUTH TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.43m | £1.63m | £2.44m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.50m | £1.63m | £2.27m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £32.40k | £37.52k | £22.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £396.52k | £320.28k | £334.50k | £451.86k | £432.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £902.74k | £1.09m | £1.23m | £1.92m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £27.11k | £20.90k | £35.64k | £32.82k | £40.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.26m | £1.33m | £1.94m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.62k | £14.16k | £63.57k | £88.11k | £127.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £30.93k | £20.92k | £23.47k | £23.92k | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £234.24k | £166.86k | £332.17k | £875.34k | £235.06k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £182.50k | £175.06k | £342.92k | £719.87k | £235.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 10 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 10 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 15 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 15 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 29 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 22 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH FEBRUARY 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 FEBRUARY 2005 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23RD DECEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
(1)FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND FOR THE PURPOSES OF EDUCATING THE PUBLIC IN NAVAL AND SOCIAL HISTORY AND IN OTHER MATTERS RELATING TO THE DEFENCE OF THE REALM TO PROMOTE AND ASSIST IN THE DISPLAY, UNDERSTANDING AND ENJOYMENT BY THE PUBLIC OF THE LAND,BUILDINGS,STRUCTURES,SHIPS,VESSELS,DOCKS AND BERTHS OF NATIONAL OR ARCHITECTURAL OR HISTORIC INTEREST IN THE HISTORIC DOCKYARD AT HER MAJESTY'S NAVAL BASE AT PORTSMOUTH AND OF THE AMENITIES AND SURROUNDINGS THEREOF (B)TO ENCOURAGE,FOSTER,ASSIST AND PROMOTE IN ANY MANNER WHATSOEVER THE FULFILMENT BY PORTSMOUTH NAVAL BASE PROPERTY TRUST, THE MARY ROSE TRUST, WARRIOR PRESERVATION TRUST AND THE ROYAL NAVAL MUSEUM PORTSMOUTH OF THEIR RESPECTIVE CHARITABLE OBJECTS AND(SO FAR AS THE SAME IS CHARITABLE) THE PRESERVATION, MAINTENANCE AND DISPLAY TO THE PUBLIC BY THE ROYAL NAVY OF H.M.S. VICTORY
Maes buddion
PORTSMOUTH, HAMPSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window