Hanes ariannol MARYLEBONE CRICKET CLUB FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1019171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £655.61k | £922.26k | £1.18m | £1.15m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £428.46k | £669.78k | £559.54k | £872.98k | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £652.95k | £917.02k | £1.17m | £1.15m | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £4 | £0 | £0 | £35.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.23k | £2.53k | £0 | £474.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.00k | £266.08k | £93.59k | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £406.38k | £643.58k | £559.54k | £773.91k | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.09k | £26.20k | £0 | £99.06k | £378.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.40k | £340.83k | £9.98k | £265.44k | £253.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.00k | £179.99k | £44.06k | £100.43k | £258.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.