MARYLEBONE CRICKET CLUB FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides free cricket coaching and match play for state-educated children aged 11-15 across the UK, opportunities through cricket to people living in the London Borough of Westminster, and opportunities through cricket to communities overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Cyfanswm incwm:
£1,514,428
Roddion a chymynroddion | £1.00m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £35.24k | |
Arall | £474.76k |
Cyfanswm gwariant:
£1,556,511
Codi arian | £378.01k | |
Weithgareddau elusennol | £1.18m | |
Arall | £0 |
-£4,374 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £378.01k | |
Gwariant elusennol | £1.18m |
Pobl

6 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Cenia
- De Affrica
- Libanus
- Nepal
- Rwanda
- Sri Lanka
- Uganda
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- MCC FOUNDATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN PHILIP MARSDEN | Cadeirydd | 01 December 2023 |
|
|||||
James Benjamin Henry Geffen | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|||||
Christopher Rogers | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Rohan Kapadia | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Fleming | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mehmooda Duke | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Clare Joanne Connor | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Charlotte Appleyard | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Matthew Kirkby | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Dr Samir Pathak | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £655.61k | £922.26k | £1.18m | £1.15m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £428.46k | £669.78k | £559.54k | £872.98k | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £652.95k | £917.02k | £1.17m | £1.15m | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £4 | £0 | £0 | £35.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.23k | £2.53k | £0 | £474.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.00k | £266.08k | £93.59k | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £406.38k | £643.58k | £559.54k | £773.91k | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.09k | £26.20k | £0 | £99.06k | £378.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.40k | £340.83k | £9.98k | £265.44k | £253.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.00k | £179.99k | £44.06k | £100.43k | £258.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £426.10k | |
|
Cyfanswm asedau | £498.90k | £696.01k | £1.35m | £1.58m | £1.18m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £309.66k | £100.87k | £134.95k | £90.88k | £160.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 SEPTEMBER 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 MARCH 1993 as amended on 30 Aug 2019 as amended on 26 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
1 The organisation and/or provision of facilities and coaching which will enable young people to play cricket anywhere in the world 2. The provision of facilities and programmes in the local community, and elsewhere where MCCF has a presence, to improve the conditions of people’s lives 3 The advancement for public benefit of such other charitable purposes as the Trustees may, in their discretion, determine
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marylebone Cricket Club
Lords Cricket Ground
St. Johns Wood Road
London
NW8 8QN
- Ffôn:
- 02076168529
- E-bost:
- info@mccfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window