THE TRUSTEES OF THE MEETING OF CHRISTIAN BRETHREN

Rhif yr elusen: 1019333
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Holding and providing property for Christian worship and evangelisation, in accordance with Trust Deed, in the area of Mere Green, Sutton Coldfield, West Midlands.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017

Cyfanswm incwm: £14,670
Cyfanswm gwariant: £15,805

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1161799 ARK COMMUNITY CHURCH SUTTON COLDFIELD
  • 30 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
  • 20 Mawrth 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MERE GREEN CHAPEL (Enw blaenorol)
  • MERE GREEN CHAPEL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.05k £854 £3 £93.70k £14.67k
Cyfanswm gwariant £1.44k £853 £876 £13.12k £15.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 10 Hydref 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 27 Awst 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 27 Awst 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 14 Gorffennaf 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 25 Tachwedd 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required