Hanes ariannol JERMYN STREET THEATRE
Rhif yr elusen: 1019755
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £455.24k | £583.79k | £623.69k | £667.47k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.31k | £497.43k | £672.49k | £552.68k | £196.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £177.81k | £209.80k | £171.06k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £120.53k | £0 | £482.38k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £285.46k | £413.89k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £14.04k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £469.76k | £643.23k | £510.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £16.97k | £29.26k | £34.63k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.80k | £0 | £1.80k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £10.69k | £0 | £7.06k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.