Hanes ariannol VICTORIA ROAD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1020175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £134.94k £119.20k £117.97k £97.33k £132.89k
Cyfanswm gwariant £104.20k £115.68k £134.46k £113.80k £124.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £91.95k £84.73k £117.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £120.60k N/A N/A N/A N/A