WILLOWBROOK HOSPICE

Rhif yr elusen: 1020240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of palliative Care

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Knowsley
  • Sefton
  • St Helens
  • Swydd Gaerhirfryn
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ST HELENS AND KNOWSLEY HOSPICE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ian Ashley Craig Cadeirydd 06 July 2020
THE BRAIN CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Michelle Price Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
James Toohey Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
David Russell Pugh Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
Allan Sansbury Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Gary Ward Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Dr Alan Baron Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Dobson Ymddiriedolwr 06 July 2020
Dim ar gofnod
Stephen Richard Fairhurst Ymddiriedolwr 06 July 2020
Dim ar gofnod
Sarah Carberry Ymddiriedolwr 26 September 2019
Dim ar gofnod
DR Michael Van Dessel Ymddiriedolwr 22 May 2014
Dim ar gofnod
Dr KAREN BEEBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELAINE INGLESBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.64m £6.33m £6.08m £6.10m £5.88m
Cyfanswm gwariant £5.24m £4.81m £4.58m £5.19m £5.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.96m £369.65k £1.66m £1.58m
Incwm o roddion a chymynroddion £1.21m £1.35m £912.97k £1.60m £970.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.44m £1.72m £2.34m £2.45m £2.65m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.83m £1.92m £2.38m £1.95m £2.06m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £27.79k £26.69k £21.48k £62.77k £152.91k
Incwm - Arall £139.81k £1.31m £423.56k £36.63k £46.07k
Incwm - Cymynroddion £583.47k £128.28k £273.74k £975.34k £365.44k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.61m £3.51m £3.32m £3.75m £4.35m
Gwariant - Ar godi arian £1.63m £1.30m £1.27m £1.44m £1.60m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £3.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £4.54m £4.37m £4.23m £604.67k £1.70m
Buddsoddiadau tymor hir £597.02k £644.98k £648.02k £4.13m £4.20m
Cyfanswm asedau £1.63m £3.15m £4.53m £5.69m £4.48m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £864.17k £694.23k £443.02k £593.35k £513.74k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 13 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 13 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 23 Chwefror 2022 23 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Chwefror 2022 23 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 20 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 20 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Portico Lane
Prescot
Merseyside
L34 2QT
Ffôn:
0151 430 8736